Herr Joachim Galinke
Sachkundiger Bürger
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Joachim Galinke |
Anschrift: | Haselnußweg 20 40880 Ratingen |
Telefon: | 02102/442500 |
Mobil: | 0157/80808390 |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Joachim Galinke |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD | Fraktionsvorsitzender | 01.10.1999 | 03.10.2004 |
SPD | Fraktionsvorsitzender | 04.10.2004 | 30.03.2007 |
SPD | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.04.2007 | 31.10.2020 |
SPD | Sachkundiger Bürger | 03.11.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat | Ratsmitglied | 16.10.1994 | 30.09.2004 |
Rat | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2009 | 31.05.2014 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 20.10.2009 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2009 | 31.05.2014 |
Schulausschuss | Vorsitzender | 04.11.2004 | 20.10.2009 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | Ausschussmitglied | 19.02.2013 | 16.05.2013 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | stellv. Vorsitzender | 17.05.2013 | 23.06.2014 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 |
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2009 | 31.10.2020 |
Wahlausschuss | Ausschussmitglied | 08.10.1999 | 30.09.2004 |
Wahlausschuss | Ausschussmitglied | 15.10.2004 | 31.05.2014 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | 21.11.2023 |
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | 21.11.2023 |
Sportausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2009 | 31.05.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2009 | 31.05.2014 |
Bezirksausschuss Ratingen West | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 31.10.2020 |
Bezirksausschuss Ratingen West | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger) | 03.11.2020 | |
Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid | Ausschussmitglied | 22.11.1994 | 30.09.2004 |
Klimabeirat | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 16.03.2020 | 31.10.2020 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 30.09.2004 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH | Ausschussmitglied | 04.11.2004 | 31.10.2020 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger) | 03.11.2020 | 21.11.2023 |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 18.09.2012 | 31.10.2020 |
Gebührenkommission | Ausschussmitglied | 24.11.2014 | 31.10.2020 |
Schul- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 30.09.2004 |