Frau Margarete Paprotta
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Margarete Paprotta |
Anschrift: | Am Schüttensdiek 2 40878 Ratingen |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU | Fraktionsmitglied | 01.10.2004 | |
CDU | Fraktionsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 14.10.2004 |
Rat | 2. stellv. Bürgermeisterin | 15.10.2004 | 02.11.2009 |
Rat | Ratsmitglied | 03.11.2009 | 31.10.2020 |
Rat | Ratsmitglied | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 23.02.2021 | |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | Ausschussmitglied | 28.05.2019 | 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2009 | 31.05.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 23.02.2021 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 28.05.2019 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | Vorsitzende | 03.11.2009 | 31.10.2020 |
Schulausschuss | Vorsitzende | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | stellv. Vorsitzende | 26.10.1999 | 30.09.2004 |
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 04.11.2004 | 31.10.2020 |
Wahlausschuss | Ratsmitglied | 13.09.2005 | 20.10.2009 |
Kunstkommission Kunst am Bau | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | |
Zentralausschuss der Volkshochschule | Ausschussmitglied | 24.07.2003 | 31.10.2020 |
Schul- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | 26.10.1999 | 30.09.2004 |