Herr Mario De Falco
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Mario De Falco |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Mario De Falco |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Die PARTEI | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat | Ratsmitglied | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | 23.11.2021 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität | Ausschussmitglied | 22.12.2021 | |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 29.06.2021 |
Integrationsrat | Ratsmitglied | 03.11.2020 | 21.12.2021 |
Integrationsrat | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 22.12.2021 | |
Kunstkommission Kunst am Bau | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | |
Zentralausschuss der Volkshochschule | Ausschussmitglied | 01.12.2020 |