Frau Meike Christine Paprotta-Kübler
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Meike Christine Paprotta-Kübler |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Meike Christine Paprotta-Kübler |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | |
CDU | Sachkundige Bürgerin | 02.02.2016 | 31.10.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid | Ausschussmitglied | 01.09.2021 | |
Sportausschuss | Ausschussmitglied | 22.02.2022 | |
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | |
Sozialausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2020 | |
Zentralausschuss der Volkshochschule | Ausschussmitglied | 01.12.2020 | |
Rat | Ratsmitglied | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | |
Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 31.08.2021 |
Schulausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 02.02.2016 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 21.02.2017 | 31.10.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 22.02.2022 | |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 03.11.2020 |